Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XI (vòng 1 họp từ 25-29/4/1991, vòng 2 họp từ 16-19/11/1991) (11:37 23/12/2009)
HNP - Từ ngày 25 đến ngày 29/4/1991, 548 đại biểu của Đảng bộ các cấp đã về dự Đại hội Đại biểu lần thứ X họp vòng 1 để đóng góp ý kiến vào dự thảo 5 văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng, trong đó có những văn kiện đặc biệt quan trọng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, chiến lược phát triển đến năm 2000, bầu 60 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn quốc, vòng 2 họp từ 16 đến 19/11/1991.
Đồng chí Phạm Thế Duyệt Bí thư Thành ủy khóa X, XI từ 10 - 1988 đến 5 - 1996
Dự Đại hội có 438 đại biểu chính thức thay mặt cho 138.794 đảng viên toàn Đảng bộ (Hà Nội bàn giao 6 huyện và 1 thị xã về các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phú).
Đại hội tập trung trí tuệ, thảo luận và quyết nghị những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp chủ yếu để thực hiện có kết quả các mục tiêu đề ra. Đại hội đã bầu 51 ủy viên chính thức. Tại phiên họp thứ nhất (21/11/1991) bầu đồng chí Phạm Thế Duyệt, Uỷ viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành uỷ; các đồng chí Lê Xuân Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng và đồng chí Phạm Lợi làm Phó Bí thư.
Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XI (1991-1996)
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1 | Phạm Thế Duyệt | Bí thư |
2 | Lê Xuân Tùng | Phó Bí thư |
3 | Phạm Lợi | Phó Bí thư |
4 | Nguyễn Mạnh Khuê | Uỷ viên Thường vụ |
5 | Lê Ất Hợi | Uỷ viên Thường vụ |
6 | Nguyễn Ngọc Đĩnh | Uỷ viên Thường vụ |
7 | Lưu Minh Trị | Uỷ viên Thường vụ |
8 | Trần Quang Giao | Uỷ viên Thường vụ |
9 | Trần Thị Tâm Đan | Uỷ viên Thường vụ |
10 | Đinh Hạnh | Uỷ viên Thường vụ |
11 | Nguyễn Thị Tâm | Uỷ viên Thường vụ |
12 | Lương Ngọc Cừ | Uỷ viên Thường vụ |
13 | Nguyễn Thanh Bình | Uỷ viên |
14 | Nguyễn Vĩnh Cát | Uỷ viên |
15 | Đỗ Thanh Côn | Uỷ viên |
16 | Nguyễn Mạnh Cường | Uỷ viên |
17 | Phan Tăng Đa | Uỷ viên |
18 | Nguyễn Thị Hà | Uỷ viên |
19 | Lê Anh Hào | Uỷ viên |
20 | Nguyễn Thị Hồng | Uỷ viên |
21 | Nguyễn Thị Thanh Hương | Uỷ viên |
22 | Nguyễn Văn Kết | Uỷ viên |
23 | Nguyễn Mạnh Kiêm | Uỷ viên |
24 | Vũ Mạnh Kha | Uỷ viên |
25 | Phạm Văn Khuê | Uỷ viên |
26 | Vũ Đức Khiển | Uỷ viên |
27 | Vũ Huy Luật | Uỷ viên |
28 | Nguyễn Văn Luân | Uỷ viên |
29 | Nguyễn Ngọc Lê | Uỷ viên |
30 | Hoàng Thị Loan | Uỷ viên |
31 | Dương Đình Linh | Uỷ viên |
32 | Phạm Văn Ngọc | Uỷ viên |
33 | Lương Văn Nghĩa | Uỷ viên |
34 | Lê Nghĩa | Uỷ viên |
35 | Nguyễn Tuấn Nghĩa | Uỷ viên |
36 | Hoàng Văn Nghiên | Uỷ viên |
37 | Đặng Duy Phúc | Uỷ viên |
38 | Nguyễn Hồng Quân | Uỷ viên |
39 | Hồ Xuân Sơn | Uỷ viên |
40 | Phạm Đăng Sĩ | Uỷ viên |
41 | Trần Văn Tuấn | Uỷ viên |
42 | Đỗ Thị Thanh Toàn | Uỷ viên |
43 | Nguyễn Thị Kim Thanh | Uỷ viên |
44 | Nguyễn Đình Thành | Uỷ viên |
45 | Nguyễn Tiến Thắng | Uỷ viên |
46 | Trần Văn Thông | Uỷ viên |
47 | Vũ Thịnh | Uỷ viên |
48 | Chu Viễn | Uỷ viên |
49 | Bùi Thị Xô | Uỷ viên |
50 | Đồng Minh Sơn | Uỷ viên |
51 | Nguyễn Đức Khiển | Uỷ viên |
Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Thành phố khoá X (29/3/1994-31/3/1994) bầu bổ sung 8 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ:
TT | Họ và tên | Chức vụ |
1 | Cao Minh Châu | Uỷ viên |
2 | Phạm Chuyên | Uỷ viên |
3 | Nguyễn Huy Diến | Uỷ viên |
4 | Hồ Thị Ngọc Dung | Uỷ viên |
5 | Nguyễn Lân | Uỷ viên |
6 | Bùi Thành Phần | Uỷ viên |
7 | Nguyễn Quốc Triệu | Uỷ viên |
8 | Phan Văn Vượng | Uỷ viên |